(PAP) Przegląd informacji o zmianach personalnych w spółkach notowanych na rynku głównym GPW
ATM (WA:ATMP) SA - śmierć członka rady nadzorczej
1 maja 2018 roku zmarł Tadeusz Czichon, który pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki.
GRAVITON CAPITAL SA - zmiany w radzie nadzorczej
2 maja 2018 roku spółka otrzymała informację o śmierci Mieczysława Wójciaka, członka rady nadzorczej.
EMPERIA HOLDING SA - powołanie członków rady nadzorczej
4 maja 2018 roku NWZ spółki powołało do składu rady nadzorczej następujące osoby: Marcin Jasiński, Dalius Misiunas, Vygintas Šapokas, Karol Szymański, Arunas Zimnickas.
SYGNITY SA - rezygnacja członka zarządu
4 maja 2018 roku Piotr Wierzbicki zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu.
GETBACK SA - rezygnacja członka rady nadzorczej pełniącego obowiązki prezesa zarządu
7 maja 2018 roku przewodniczący rady nadzorczej Kenneth William Maynard zrezygnował z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej oraz wykonywania czynności prezesa zarządu oraz członka zarządu, do której został oddelegowany decyzją rady nadzorczej 16 kwietnia 2018 r.
YOLO SA - powołanie członka rady nadzorczej
7 maja 2018 roku ZWZ spółki powołało Wojciecha Andrzejewskiego na członka rady nadzorczej.
BANK POCZTOWY - powołanie członka zarządu
7 maja 2018 roku rada nadzorcza powołała na członka zarządu Pawła Kopeć, ze skutkiem na dzień 8 maja 2018 r.